Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokildehøjen 20, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Houlkærshøjen 20, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2006-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: VITANI A/S. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2013-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: PINGPINS ApS. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Cool-Coffee IVS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Cool-Coffee IVS. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Cool-Coffee IVS. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Cool-Coffee IVS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2018-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vitani Group A/S. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2019-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cool-Coffee IVS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Direktion: Lars Kornbek (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-29 fjernes Direktion: Claus Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, drive formueadministration, finansiering, investering og al i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Vedtægter: 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2002-10-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houlkærshøjen 20, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2002-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 5, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 fjernes Direktion: Bjarne Vium (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 503.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-10 tilføjes Legale ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2002-05-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2002-04-03 tilføjes Navne: XML AF 03.04.2002 HOLDING ApS (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-04-02 fjernes Navne: B.V. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 5, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Direktion: Bjarne Vium (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Navne: B.V. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-04-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Stiftere: Claus Nielsen, Bjarne Vium (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)