Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trond-Robert Johansson | 27.12.2013 | 26.03.2024 | adm. dir |
Kurt Svejdal Bertelsen | 27.03.1999 | 27.12.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Ebbesen | 09.08.2023 | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bo Ivan Mårtensson | 09.08.2023 | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jakobsen | 09.08.2023 | 26.03.2024 | formand |
Mikael Kure | 08.06.2017 | 09.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hansen | 08.06.2017 | 09.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Lundsteen | 08.06.2017 | 09.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Frank Johansson | 20.06.2016 | 28.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Elmar Hansen | 27.12.2013 | 28.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hansen | 01.10.2006 | 20.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Alan Ronnenberg | 22.12.2004 | 01.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Lund | 04.05.2001 | 22.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Svejdal Bertelsen | 27.03.1999 | 09.08.2023 | formand |
Mikael Kure | 27.03.1999 | 27.12.2013 | formand |
Dorthe Kristiansen | 27.03.1999 | 04.05.2001 | bestyrelsesmedlem |