Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-23 fjernes Direktion: Inge Lise Gammeltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bijouterivarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-23 fjernes Navne: JOUXLI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Stiftere: Inge Lise Gammeltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-18 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-12 fjernes Revisor: Torsten Blichert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-15 tilføjes Revisor: Torsten Blichert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-01 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-19 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-15 tilføjes Direktion: Inge Lise Gammeltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Im- og eksport samt engros- og detailhandel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bijouterivarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Navne: JOUXLI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Stiftere: Inge Lise Gammeltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Vedtægter: 1999-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)