Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Revisor | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebanke 4, 4390 Vipperød (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Bestyrelse: Søren Christian Sinding (formand) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Direktion: Lars Frausing Basse (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: l.basse@llbg.com (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Legale ejere: BACE HOLDING ApS, COD-HOLDING ApS, SPAR 2 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Navne: B-S Holding Vipperød ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Reelle ejere: Lars Frausing Basse, Søren Christian Sinding, Conni Marianne Basse (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Stiftere: SPAR 2 HOLDING ApS, SALTO HOLDING ApS, BÅDEHAVNENS FOOD A/S (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LA LORRAINE DANMARK A/S. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LA LORRAINE DANMARK A/S. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2023-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-06-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 tilføjes Reelle ejere: Conni Marianne Basse (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2021-01-08 fjernes Bestyrelse: Poul Henning Frausing Basse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: l.basse@llbg.com (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-12-06 tilføjes Navne: B-S Holding Vipperød ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-12-05 fjernes Navne: B-S HOLDING A/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-12-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-11-03 tilføjes Legale ejere: BACE HOLDING ApS, COD-HOLDING ApS, SPAR 2 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-11-02 fjernes Legale ejere: LAFAMILIA HOLDING ApS, BACE HOLDING ApS, COD-HOLDING ApS, SPAR 2 HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-11-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Frausing Basse, Søren Christian Sinding (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-11-03 fjernes Bestyrelse: Peter Frausing Basse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-02 tilføjes Bestyrelse: Michael John Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2014-01-14)
Den 2013-11-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Frausing Basse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtede virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Navne: B-S HOLDING A/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2013-10-16 fjernes Navne: PANESCO DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af den direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Vedtægter: 2013-10-17 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-20 tilføjes Legale ejere: LAFAMILIA HOLDING ApS, BACE HOLDING ApS, COD-HOLDING ApS, SPAR 2 HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-29 tilføjes Bestyrelse: Poul Henning Frausing Basse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2009-05-27 fjernes Revisor: Bent Heinrich Ejsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2014-01-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Frausing Basse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-06 fjernes Bestyrelse: Jørn Dybvad Vinge (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-06 tilføjes Direktion: Lars Frausing Basse (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2007-09-06 fjernes Direktion: Poul Henning Frausing Basse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-23 tilføjes Revisor: Bent Heinrich Ejsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-23 fjernes Revisor: Henrik Drachmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebanke 4, 4390 Vipperød (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebanke 4, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-29 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med brød, kager og kiks (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebanke 4, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Direktion: Poul Henning Frausing Basse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 1999-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 1999-03-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med brød, kager og kiks (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 1999-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-27)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-31 tilføjes Navne: PANESCO DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 1999-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 1999-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-05)
Den 1999-03-31 tilføjes Revisor: Henrik Drachmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Stiftere: SPAR 2 HOLDING ApS, SALTO HOLDING ApS, BÅDEHAVNENS FOOD A/S (offentliggjort 2023-09-27)
Den 1999-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 1999-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-27)