Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvænget 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 18, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: vernerahansen@hotmail.com (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Verner Alex Hansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 18, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 18, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-17 tilføjes Bestyrelse: Anne Birgitte Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-17 fjernes Bestyrelse: Charlotte Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-26 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter eller aktier i andre selskaber og investering iøvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Vedtægter: 2004-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 18, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-18 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-18 tilføjes Direktion: Verner Alex Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Navne: VERNER HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-18 tilføjes Reelle ejere: Verner Alex Hansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1999-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Stiftere: Verner Alex Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)