Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Hermod Skræntskov Larsen Lannung | 04.10.1933 | 13.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jenny Johanne Marsbjerg Poulsen | 19.04.1993 | 13.05.1993 | bestyrelse |
Esben Skytte Christiansen | 19.04.1993 | 13.05.1993 | bestyrelse |
Lars Hermod Skræntskov Larsen Lannung | 04.10.1933 | 13.05.1993 | bestyrelse |
Jørgen Gunnar Larsen Lannung | 04.10.1933 | 19.04.1993 | bestyrelse |
Jeanette Lannung | 04.10.1933 | 19.04.1993 | bestyrelse |
Svend Ove Martin Kastrup | 04.10.1933 | 30.06.1989 | bestyrelse |
Børge Erik Madsen Monved | 04.10.1933 | 31.05.1989 | bestyrelse |