Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Henriksen | 02.05.2013 | 17.08.2021 | direktør |
Henrik Lind | 19.05.2009 | 02.05.2013 | direktør |
Carsten Pedersen Rise | 12.11.1997 | 18.04.2000 | direktør |
René Ravn | 12.11.1997 | 18.04.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Madsen | 02.05.2013 | 17.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peder Højbjerg Madsen | 16.05.2006 | 11.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henriksen | 19.04.2000 | 17.08.2021 | formand |
Tom Erik Pedersen | 19.04.2000 | 09.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
John Madsen | 19.04.2000 | 16.05.2006 | bestyrelsesmedlem |