Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 1998-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FIND BUBANDT A/S. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-04-18 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 fjernes Bestyrelse: Helle Birgitte Bubandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-31 fjernes Direktion: Helle Birgitte Bubandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-03-27 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-10-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Lind Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive handel, service og at investere i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med en bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2000-01-17 tilføjes Vedtægter: 2000-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lind Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 46, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Birgitte Bubandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-30 tilføjes Direktion: Helle Birgitte Bubandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Legale ejere: Helle Birgitte Bubandt, Find Bubandt (offentliggjort 2015-05-04)
Den 1998-11-30 tilføjes Navne: HELLE BUBANDT HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-30 tilføjes Reelle ejere: Helle Birgitte Bubandt, Find Bubandt (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1998-11-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 1998-11-30 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 1998-11-30 tilføjes Stiftere: Helle Birgitte Bubandt, Find Bubandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)