Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Heidi Skou Sørensen | 01.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lucas Victor Skou Sørensen | 22.02.2017 | 01.09.2020 | adm. dir |
Claus Sørensen | 18.12.2007 | 22.02.2017 | direktør |
Leon Henrik Göransson | 20.03.1999 | 18.12.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Heidi Skou Sørensen | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ferdinand Otto Skou Sørensen | 01.09.2022 | formand |
Lucas Victor Skou Sørensen | 06.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ferdinand Otto Skou Sørensen | 23.12.2021 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marcus Knud Skou Sørensen | 06.03.2017 | 01.09.2022 | formand |
Claus Sørensen | 22.02.2017 | 06.03.2017 | formand |
Marcus Knud Skou Sørensen | 22.02.2017 | 05.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Marcus Knud Skou Sørensen | 06.04.2016 | 21.02.2017 | formand |
Claus Sørensen | 25.02.2008 | 21.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Leon Henrik Göransson | 18.12.2007 | 06.04.2016 | formand |
Per Hansen | 18.12.2007 | 15.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Skjøt | 20.10.2000 | 27.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Mouritsen | 20.03.1999 | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Sørensen | 20.03.1999 | 27.06.2007 | formand |
Henrik Thulin Olausson | 20.03.1999 | 20.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jane Struwing | 20.03.1999 | 20.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Leon Henrik Göransson | 20.03.1999 | 20.10.2000 | bestyrelsesmedlem |