Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 22, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Kontaktoplysninger: info@ga-hansen.dk (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Navne: STATUSSELSKABET HANSEN 2009 A/S (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Stiftere: G.A. HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2010-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Bestyrelse: Dan Borup Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-06-28 fjernes Direktion: Dan Borup Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og ingeniørvirksomhed samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2009-09-11 tilføjes Navne: STATUSSELSKABET HANSEN 2009 A/S (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2009-09-10 fjernes Navne: G.A. HANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2009-09-11 tilføjes Vedtægter: 2009-09-11 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-01 tilføjes Direktion: Dan Borup Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-04-01 fjernes Direktion: Preben Borup Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.240.000,00 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2005-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-20)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-06 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Revisor: EJNER SØNDBERG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ga-hansen.dk (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-05-26 tilføjes Bestyrelse: Finn Lyngby Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 22, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-03-25 tilføjes Bestyrelse: Dan Borup Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-03-25 tilføjes Direktion: Preben Borup Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-03-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Navne: G.A. HANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-03-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-03-25 tilføjes Revisor: EJNER SØNDBERG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Stiftere: G.A. HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-20)
Den 1999-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)