Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 1999-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET MØLLER CHRISTENSEN & SØN ApS. (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2017-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 61, 2. 6., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-14 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: ole.702@edc.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Legale ejere: Ole Møller Christensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Navne: OMC-Invest ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes ObligatoriskEmail: ole.702@edc.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Stiftere: Susanne Helene Christensen, Ole Møller Christensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Direktion: Ole Møller Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 61, 2. 6., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 18, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ole.702@edc.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-08-23 tilføjes Navne: OMC-Invest ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-08-22 fjernes Navne: MØLLER CHRISTENSEN & SØN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-14 tilføjes ObligatoriskEmail: ole.702@edc.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Ole Møller Christensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Susanne Helene Christensen, Ole Møller Christensen (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Helene Christensen, Ole Møller Christensen (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Direktion: Susanne Helene Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 18, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-12-13)
Den 1999-04-14 tilføjes Direktion: Susanne Helene Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i egne datterselskaber (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-14 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Navne: MØLLER CHRISTENSEN & SØN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-30)
Den 1999-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-14 tilføjes Stiftere: Susanne Helene Christensen, Ole Møller Christensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-15)
Den 1999-04-14 tilføjes Vedtægter: 1999-04-14 (offentliggjort 2016-08-30)
Den 1999-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)