Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 fjernes Bestyrelse: Nico Schou Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Direktion: Ulf Henry Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 fjernes Navne: NETBLOOM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Stiftere: BALTHAZAR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Direktion: Ulf Henry Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 fjernes Direktion: Nico Schou Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-08 fjernes Bestyrelse: Kim Wiencken (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 fjernes Direktion: Torben Stein Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Direktion: Flemming Hvalsøe Fog (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Direktion: Flemming Hvalsøe Fog (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-11-14 tilføjes Bestyrelse: Kim Wiencken (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Bestyrelse: Hans-Henrik Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive softwareudvikling og rådgivningsvirksomhed, herunder udvikling, udarbejdelse og salg af koncepter og løsninger indenfor brugerrettet interaktiv kommunikation og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Vedtægter: 2000-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 9, 1749 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-25 fjernes Bestyrelse: Christian Richard Charles Dahlager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Bestyrelse: Bo Tornøe Nørholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 fjernes Bestyrelse: Anders Peder Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Bestyrelse: Nico Schou Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Torben Stein Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 9, 1749 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Peder Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: NETBLOOM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Stiftere: BALTHAZAR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)