Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjælkevangen 11, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-24 fjernes Direktion: Henrik Blom-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-24 fjernes Navne: BLOM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Revisor: P. Holberg v/Poul Michael Mikkelsen Holberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Stiftere: Henrik Blom-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Navne: BLOM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-09 fjernes Navne: VIRUM INSTALLATION ApS (offentliggjort 2002-10-28)
Den 2003-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Vedtægter: 2003-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Binavne: BLOM EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjælkevangen 11, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Wesselsmindevej 4, 2850 Nærum (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wesselsmindevej 4, 2850 Nærum (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2003-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjælkevangen 11, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-21 tilføjes Navne: VIRUM INSTALLATION ApS (offentliggjort 2002-10-28)
Den 2002-10-20 fjernes Navne: BLOM EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjælkevangen 11, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2002-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækkevang 6, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-29 tilføjes Navne: BLOM EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-28 fjernes Navne: HENRIK BLOM EL-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækkevang 6, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-21 tilføjes Binavne: BLOM EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Direktion: Henrik Blom-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Navne: HENRIK BLOM EL-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Revisor: P. Holberg v/Poul Michael Mikkelsen Holberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Stiftere: Henrik Blom-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)