Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbern Snaresvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Lund Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Direktion: Richard Rasch Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 fjernes Navne: CONTINENT TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Stiftere: Richard Rasch Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-11-01)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbern Snaresvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbern Snaresvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-11-01)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-12 tilføjes Bestyrelse: Vagn Skytte Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 fjernes Bestyrelse: Christian Boel Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Direktion: Richard Rasch Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Revisor: TV REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbern Snaresvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frysehuskajen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og handel, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 630.758,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør eller af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Vedtægter: 2001-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frysehuskajen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2001-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 12, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-20 tilføjes Bestyrelse: Christian Boel Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 tilføjes Navne: CONTINENT TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-19 fjernes Navne: CONTINENT TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-04 tilføjes Revisor: TV REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Revisor: Henry Kronborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 12, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Navne: CONTINENT TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Revisor: Henry Kronborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Stiftere: Richard Rasch Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)