Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Overbyvej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-14 fjernes Bestyrelse: Frank Foged Birkegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Direktion: Frank Foged Birkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-14 fjernes Navne: ALUTEC GLAS OG ALUMINIUM VEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Stiftere: FRANIC HOLDING ApS, AHBE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-30 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 fjernes Bestyrelse: Jan Muff Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overbyvej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Vedtægter: 1999-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Muff Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Frank Foged Birkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Navne: ALUTEC GLAS OG ALUMINIUM VEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Stiftere: FRANIC HOLDING ApS, AHBE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)