Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 185, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Vejrupvej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2014-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HABDK. A/S. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-24 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-02 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-09-03)
Den 2012-08-27 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2011-04-20)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2011-04-20)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber, investering, herunder investering i fast ejendom i Danmark og udlandet, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Vedtægter: 2010-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: BMR REVISION ESBJERG STATSAUTORI- SERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Vejrupvej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Vejrupvej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-04-28 tilføjes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2005-04-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 1999-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Vejrupvej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Direktion: Gunnar Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 1999-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Legale ejere: Gunnar Andreasen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 1999-04-06 tilføjes Navne: GUNNAR ANDREASEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Reelle ejere: Gunnar Andreasen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 1999-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 1999-04-06 tilføjes Revisor: BMR REVISION ESBJERG STATSAUTORI- SERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Stiftere: Gunnar Andreasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)