Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 15, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindegade 10, 1., 6600 Vejen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: maja@axelpoulsen.dk (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2006-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VESTERGADE 15, VOJENS ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2014-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MURERFIRMAET AXEL POULSEN A/S. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MURERFIRMAET AXEL POULSEN A/S. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-29 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Murerfirmaet Axel Poulsen A/S, CVR-nr. 74 99 52 17, samt at foretage investering i værdipapirer, fast ejendom og lignende samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-16 tilføjes Vedtægter: 2017-08-16 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2009-10-23 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2005-04-26 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering, herunder at være moderselskab for Axel Poulsen & Sønner A/S, reg.nr. 163539 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Vedtægter: 2001-12-20 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2001-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 fjernes Direktion: Gunnar Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindegade 10, 1., 6600 Vejen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Direktion: Gunnar Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 1999-03-04 tilføjes Legale ejere: Flemming Poulsen (offentliggjort 2015-03-16)
Den 1999-03-04 tilføjes Navne: AXEL POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-04 tilføjes Reelle ejere: Flemming Poulsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 1999-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-03-04 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Stiftere: Gunnar Poulsen, Flemming Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)