Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Direktion | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Sydjyllands Invest A/S. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE ApS. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: TOJ Invest A/S. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2019-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A. L. Passagen ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2023-05-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Werner Jensen (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Jan Frøling Elsner (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-30 fjernes Reelle ejere: Jesper Werner Jensen (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Werner Jensen, Jan Frøling Elsner (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-05-30 fjernes Reelle ejere: Jan Frøling Elsner, Jesper Werner Jensen, Jan Frøling Elsner, Jesper Werner Jensen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-05-27 tilføjes Direktion: Jesper Werner Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 fjernes Direktion: Jesper Werner Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Bestyrelse: Carsten Henrik Ørssleff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 tilføjes Direktion: Jan Frøling Elsner (direktør) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedam 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedam 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-06-22 tilføjes Bestyrelse: Flemming Kühl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-22 fjernes Bestyrelse: Søren Werner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Jan Frøling Elsner, Jesper Werner Jensen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2017-10-09 fjernes Reelle ejere: Jan Frøling Elsner, Jesper Werner Jensen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedam 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2017-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedam 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-01-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dertil knyttet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Vedtægter: 2010-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Legale ejere: TORA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2003-03-19 tilføjes Bestyrelse: Søren Werner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-19 fjernes Bestyrelse: Bjarne Stentoft Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedam 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-03-10 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Stentoft Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-10 tilføjes Direktion: Jesper Werner Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Navne: TORA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-10 tilføjes Reelle ejere: Jan Frøling Elsner, Jesper Werner Jensen, Jan Frøling Elsner, Jesper Werner Jensen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1999-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-03-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Stiftere: TORA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)