Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 32, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-15 fjernes Direktion: Lars Krag Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-15 fjernes Navne: Integrated Technologies Serviceteam ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-01 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-01 fjernes Direktion: Ove Fjeldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Lars Krag Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Direktion: Ove Fjeldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 tilføjes Navne: Integrated Technologies Serviceteam ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-22 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3585 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-22 tilføjes Direktion: Ove Fjeldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg og service af IT-produkter samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Vedtægter: 1999-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 32, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3585 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)