Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønbakken 13, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Direktion: Kim Bramstorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Navne: K. BRAMSTORP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-27 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-27 fjernes Revisor: Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 tilføjes Revisor: Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønbakken 13, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-03 tilføjes Direktion: Kim Bramstorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknytttet virksomhed efter direktionens beslutning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 tilføjes Navne: K. BRAMSTORP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-02 fjernes Navne: SCSK 2629 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 tilføjes Vedtægter: 1999-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-29 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Navne: SCSK 2629 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)