Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger |
Den 2003-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøge Alle 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-05 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Bruhn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Binavne: IVS 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Direktion: Peter Aagaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-05 fjernes Navne: INTERNET VENTURES SCANDINAVIA 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Direktion: Thomas Weilby Knudsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Direktion: Peter Aagaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Direktion: Kirsten Annette Smedegaard Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Direktion: Kirsten Annette Smedegaard Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 fjernes Direktion: Klaus Holse (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i internetvirksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 tilføjes Vedtægter: 2001-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Bestyrelse: Frank Ewald (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 fjernes Bestyrelse: Benny Guld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@internetventures.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøge Alle 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr Neergaards Vej 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2000-04-19)
Den 2000-11-29 tilføjes Bestyrelse: Benny Guld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 fjernes Bestyrelse: Frank Ewald (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@internetventures.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Klaus Holse (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Direktion: Allan Kruse Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr Neergaards Vej 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2000-04-19)
Den 2000-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-05 tilføjes Bestyrelse: Benny Guld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-05 tilføjes Direktion: Allan Kruse Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-05 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-05 tilføjes Navne: INTERNET VENTURES SCANDINAVIA 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-04 fjernes Navne: VICH-M 1107 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-05 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-05 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Binavne: IVS 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Navne: VICH-M 1107 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)