Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Motzkus | 30.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Andersen | 31.03.1999 | 05.10.2008 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Erichsen | 25.05.2018 | formand |
Jørn Motzkus | 08.08.2013 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Buhl Jørgensen | 25.05.2018 | 19.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Erichsen | 05.01.2015 | 24.05.2018 | bestyrelse |
Marcel Gustave Sunier | 05.01.2015 | 22.05.2018 | formand |
Steen Drewsen | 18.11.2008 | 08.08.2013 | bestyrelse |
Michael Svendsen | 13.10.2006 | 15.08.2012 | bestyrelse |
Carsten Fode | 28.05.2004 | 30.05.2008 | bestyrelse |
Henrik Rahr Egense | 11.07.2003 | 13.10.2006 | bestyrelse |
Michael Svendsen | 01.04.2003 | 11.07.2003 | bestyrelse |
Niels Preben Immerkjær | 07.12.2001 | 01.04.2003 | bestyrelse |
Helen Leegård Andersen | 26.05.2000 | 28.05.2004 | bestyrelse |
Poul Emil Hansen | 26.05.2000 | 07.12.2001 | bestyrelse |
Jens Peter Andersen | 31.03.1999 | 05.10.2008 | bestyrelse |
Jørgen Bendsen Poulsen | 31.03.1999 | 01.04.2003 | formand |
Erik Futtrup Kjær | 31.03.1999 | 26.05.2000 | bestyrelse |