Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rigensgade 11, st., 1316 København K (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Legale ejere: Steen Engholm (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Navne: STEEN ENGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Reelle ejere: Steen Engholm (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2013-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESBC HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2021-07-09 Statstidende Dekret
Den 2021-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Steen Engholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rigensgade 11, st., 1316 København K (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2020-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rigensgade 11, st., 1316 København K (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-03-29 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-01-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rigensgade 11, st., 1316 København K (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1263 København K (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2012-12-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem datterselskaber og/ eller associerede virksomheder at drive virksomhed ved udbud af Multimedia kommunikationsløsninger, Internet-applikationer samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2010-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2010-12-17 tilføjes Vedtægter: 2010-12-17 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2010-12-17 fjernes Bestyrelse: Christian Frederik Harboe Wissum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-03-18 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1263 København K (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2009-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-04-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 1999-12-07)
Den 2001-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-04-17)
Den 2001-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 23, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-29 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 fjernes Revisor: Find Smidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Find Smidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 1999-12-07)
Den 1999-12-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: STEEN ENGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-09-30 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2262 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-11 tilføjes Bestyrelse: Christian Frederik Harboe Wissum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-11 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-11 tilføjes Direktion: Steen Engholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-11 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-07-11 tilføjes Legale ejere: Steen Engholm (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-07-11 tilføjes Reelle ejere: Steen Engholm (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-07-11 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 23, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2262 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 1999-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)