Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bianco Lunos Alle 4, 4. th., 1868 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Direktion: Henrik Jacob Bülow-Johannessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Navne: FOTOSTUDIET STUDIESTRÆDE 32 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: TOLDBODENS REVISION & REGNSKAB, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Stiftere: Carsten Bendik Elmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bianco Lunos Alle 4, 4. th., 1868 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 16, 5., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-07-10)
Den 2004-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklamekonsultation, protuktion og salt samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 tilføjes Navne: FOTOSTUDIET STUDIESTRÆDE 32 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 fjernes Navne: CBE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 tilføjes Vedtægter: 2004-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 fjernes Direktion: Carsten Bendik Elmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-24 tilføjes Direktion: Henrik Jacob Bülow-Johannessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 16, 5., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-07-10)
Den 2000-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 12, 3., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 12, 3., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Direktion: Carsten Bendik Elmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Navne: CBE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Revisor: TOLDBODENS REVISION & REGNSKAB, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Stiftere: Carsten Bendik Elmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)