Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-14 fjernes Binavne: DANSK TELEMARKETING BUREAU A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Gade 37, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 fjernes Bestyrelse: Claus Erik Møller Bräuner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Direktion: Flemming Wodstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: info@tele-mark.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 fjernes Navne: TELE-MARK HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Stiftere: Niels Havvig Hansen, Flemming Wodstrup, Claus Erik Møller Bräuner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt eje aktier og anparter og i øvrigt udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: TELE-MARK HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 fjernes Navne: TELE-MARK A/S (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2007-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et betyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Vedtægter: 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Gade 37, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 112, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-17 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-16 tilføjes Binavne: DANSK TELEMARKETING BUREAU A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 tilføjes Navne: TELE-MARK A/S (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-25 fjernes Navne: TELE-MARK ApS (offentliggjort 2000-03-17)
Den 2004-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-26 fjernes Binavne: DANSK TELEMARKETING BUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-28 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ejlif Nielsen og Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-16 tilføjes Bestyrelse: Allan Robert Falch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tele-mark.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 112, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2002-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 15, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-28 tilføjes Navne: TELE-MARK ApS (offentliggjort 2000-03-17)
Den 2000-01-27 fjernes Navne: DANSK TELEMARKETING BUREAU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 15, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-12 tilføjes Bestyrelse: Claus Erik Møller Bräuner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Binavne: DANSK TELEMARKETING BUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Direktion: Flemming Wodstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Navne: DANSK TELEMARKETING BUREAU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ejlif Nielsen og Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Stiftere: Niels Havvig Hansen, Flemming Wodstrup, Claus Erik Møller Bräuner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)