Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 109, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2005-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IT KNOWS ApS. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 109, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-05 fjernes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2014-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 109, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2014-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 15, 1. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-07-08)
Den 2014-07-08 tilføjes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2014-07-08 fjernes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, konsulent- og rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Vedtægter: 2009-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2003-11-27 tilføjes Legale ejere: Lars Gunder Knudsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2003-11-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Gunder Knudsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2003-11-27 fjernes Direktion: Michael Richard Teller Aas (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-13 tilføjes Navne: COMPUTERS AND CHEMISTRY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-12 fjernes Navne: COMPUTER AND CHEMISTRY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 15, 1. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-07-08)
Den 1999-03-25 tilføjes Binavne: EFFICASE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Direktion: Michael Richard Teller Aas (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Navne: COMPUTER AND CHEMISTRY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-06)
Den 1999-03-25 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Stiftere: Michael Richard Teller Aas, Lars Gunder Knudsen, AWB CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)