Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejleåvej 1, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 16, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-12-23)
Den 1999-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: 1881 ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2001-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMIL HANSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2006-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: THURAH TERMINAL ApS. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: THURAH TERMINAL ApS. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 16, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2014-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 880, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt enten selv eller via deltagelse i selskaber at drive vognmandsforretning eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Vedtægter: 2009-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-29)
Den 2000-04-11 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Revisor: Bruno Sten Rosenkrans Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-29)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 880, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2014-09-23)
Den 1999-02-25 tilføjes Direktion: Per Mosegaard Mouritsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Legale ejere: Per Mosegaard Mouritsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1999-02-25 tilføjes Navne: PMM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-25 tilføjes Reelle ejere: Per Mosegaard Mouritsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1999-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-02-25 tilføjes Revisor: Bruno Sten Rosenkrans Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Stiftere: Per Mosegaard Mouritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)