Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Oluf Kyed(virk.: 101) | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 6,59 % |
Jørn Ankær Thomsen(virk.: 166) | 1,20 % | 2,41 % | 2,41 % | 6,02 % |
Mogens Georg Koktvedgaard(virk.: 36) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Majken Schultz(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tine Aurvig-Huggenberger(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Bryde Nielsen(virk.: 41) | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 10,00 % |
Elvar Vinum(virk.: 55) | 1,82 % | 1,82 % | 1,82 % | 1,82 % |
Sven Gullev(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Walther Vishof Paulsen(virk.: 85) | 0 % | 0 % | 1,18 % | 4,71 % |
Agnete Raaschou-Nielsen(virk.: 45) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,39 % | 1,72 % | 1,89 % | 4,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Agnete Raaschou-Nielsen | 25.11.1996 | Hauchsvej 8, 1825 Frederiksberg C |
Majken Schultz | 15.12.2003 | Viggo Rothes Vej 7B, 2920 Charlottenlund |
Walther Vishof Paulsen | 23.07.2010 | Tuborg Havnepark 20, 2900 Hellerup |
Tine Aurvig-Huggenberger | 21.11.2014 | Dexter Gordons Vej 6, 2450 København SV |
Jørn Ankær Thomsen | 31.03.2018 | Frederiks Plads 8, 8000 Aarhus C |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ABCITY A/S | 29938091 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
EGMONT CREATIVE SOLUTIONS A/S | 84853410 | NORMAL | Anden udgivervirksomhed (581900) |
EGMONT PRINTING SERVICE A/S | 13589100 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Egmont Publishing A/S | 83131128 | NORMAL | Udgivelse af ugeblade og magasiner (581410) |
FERIEFORENINGEN I EGMONT MAGASINER A/S | 13903697 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Feriefonden i Egmontpublishing Service A/S U/Æ Til Feriefonden Egmont Creative A/S | 13243476 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.10.2002 | 4,98 (km) | Læderstræde 34, 1201 København K | Strødamvej 46, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 14.04.1999 (1524 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
INVESTERINGSFORENINGEN BAMPABA | 66450317 |
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST | 26220092 |
Investeringsforeningen BankInvest Engros | 38689762 |
Investeringsforeningen Bankinvest Fjernøsten Afdeling Japan | 21714879 |
INVESTERINGSFORENINGEN BENFRINVEST SERIE A | 66452514 |
INVESTERINGSFORENINGEN BG INVEST ENGROS | 18536102 |
INVESTERINGSFORENINGEN BG INVEST ERHVERV | 18536102 |
Investeringsforeningen BI | 39134063 |
Investeringsforeningen BIL Danmark | 21353531 |
Investeringsforeningen BIL Nordic Invest | 21353531 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Oluf Kyed(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 0 | 12 | 41 | 13 |
Jørn Ankær Thomsen(virk.: 166) Ikke aktiv i virksomheden. | 70 | 0 | 1 | 9 | 71 | 15 |
Mogens Georg Koktvedgaard(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
Majken Schultz(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Tine Aurvig-Huggenberger(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Bent Bryde Nielsen(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 |
Elvar Vinum(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 |
Sven Gullev(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Walther Vishof Paulsen(virk.: 85) Ikke aktiv i virksomheden. | 37 | 0 | 2 | 2 | 35 | 9 |
Agnete Raaschou-Nielsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 37 % | 0 % | 1 % | 4 % | 42 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Oluf Kyed(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden | 75 | 9 | 2 | 32 |
Jørn Ankær Thomsen(virk.: 166) Ikke aktiv i virksomheden | 146 | 6 | 2 | 49 |
Mogens Georg Koktvedgaard(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 0 | 1 | 7 |
Majken Schultz(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 1 | 1 | 8 |
Tine Aurvig-Huggenberger(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 0 | 2 | 2 |
Bent Bryde Nielsen(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 40 | 8 | 0 | 2 |
Elvar Vinum(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden | 54 | 3 | 0 | 0 |
Sven Gullev(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 1 | 0 | 3 |
Walther Vishof Paulsen(virk.: 85) Ikke aktiv i virksomheden | 84 | 4 | 0 | 11 |
Agnete Raaschou-Nielsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 6 | 0 | 2 |
Sum | 550 | 38 | 8 | 116 |
Pct. | 77 % | 5 % | 1 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |