Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-02-05 fjernes Binavne: NO DOUBT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-03 fjernes Bestyrelse: Peter Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Direktion: Peter Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-03 fjernes Navne: TAKE OFF A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Stiftere: Peter Kristensen, HARTCON HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Beklædningsindustri i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej * 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-28 fjernes Direktion: Torben Hartvigsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Thane Anchersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Steen Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej * 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Villavej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villavej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-16 tilføjes Bestyrelse: Steen Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Binavne: NO DOUBT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Direktion: Torben Hartvigsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikations- og handelsvirksomhed samt virksomhed med naturlig tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Hovedbranche: Beklædningsindustri i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Navne: TAKE OFF A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Stiftere: Peter Kristensen, HARTCON HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Vedtægter: 1999-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)