Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-21 fjernes Bestyrelse: Lars Gottfried Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Direktion: Lars Gottfried Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-21 fjernes Navne: ACUPRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Stiftere: Michael Anker Bohnstedt, Lars Gottfried Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Direktion: Lars Gottfried Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Direktion: Michael Anker Bohnstedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Michael Anker Bohnstedt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 fjernes Bestyrelse: Jens Lübeck Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Lübeck Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Direktion: Michael Anker Bohnstedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsføre elektroniske produkter og anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Navne: ACUPRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Stiftere: Michael Anker Bohnstedt, Lars Gottfried Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Vedtægter: 1999-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)