Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Christian Rasborg | 16.09.1957 | 01.01.1995 | direktion |
Søren Rasborg | 16.09.1957 | 16.08.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Rasborg | 16.09.1957 | 28.09.1988 | bestyrelse |
Inge Maria Rasborg | 16.09.1957 | 28.09.1988 | bestyrelse |
Søren Rasborg | 16.09.1957 | 28.09.1988 | bestyrelse |