Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Direktion | Formål | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophienberg Vænge 35, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-07-03)
Den 2022-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansgave 9, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-07-03)
Den 2022-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jan.juelberg@gmail.com (offentliggjort 2022-07-03)
Den 2022-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: juel-berg@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-07-03)
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansgave 9, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-07-03)
Den 2020-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansgave 20, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansgave 20, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolbrovænge 9, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: juel-berg@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-07-03)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-10-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-10-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbrovænge 9, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2010-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 43, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-04 tilføjes Navne: JJ-B EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1454 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-03 tilføjes Direktion: Jan Juel-Berg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Legale ejere: JJ-B HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1999-05-03 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Vedtægter: 1999-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 43, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1454 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Juel-Berg (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-17)
Den 1999-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)