Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Wittus Sørensen | 14.12.2003 | 30.11.2010 | adm. dir |
Jesper Flemming Brøns | 14.03.2002 | 31.12.2002 | direktion |
Jan Vejlgaard | 09.11.1999 | 14.12.2003 | direktion |
Mogens Olsen | 09.11.1999 | 14.03.2002 | direktion |
Steen Schierbeck | 15.03.1999 | 09.11.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Olsen | 14.03.2002 | 30.11.2010 | bestyrelse |
Peter Wittus Sørensen | 09.11.1999 | 30.11.2010 | bestyrelse |
Ewe Britt Bünsov Brøns | 09.11.1999 | 30.11.2010 | bestyrelse |
Jan Vejlgaard | 09.11.1999 | 10.11.2005 | bestyrelse |
Jesper Flemming Brøns | 09.11.1999 | 31.12.2002 | bestyrelse |
Mogens Olsen | 09.11.1999 | 14.03.2002 | bestyrelse |