Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-17 tilføjes Reelle ejere: Svend-Erik Hjortskov (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 31, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 5, 1151 København K (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 tilføjes Kontaktoplysninger: sh@hjortskovadv.dk (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-22 tilføjes Legale ejere: Arca Holding N ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-04-21 fjernes Legale ejere: ARCA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-19 tilføjes Legale ejere: Human Act (fond) (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-04-22 tilføjes Reelle ejere: Ané Maro Shalchi, Djaffar Davar Dust Shalchi (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-04-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 5, 1151 København K (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2011-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønshøjholms Allé 3, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2010-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønshøjholms Allé 3, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2010-08-12)
Den 2010-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssevænget 19, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-08-16)
Den 2001-11-26 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-07-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SUNDEVED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-13 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1487 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-13 tilføjes Direktion: Ané Maro Shalchi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-13 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved erhvervelse og drift af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-13 tilføjes Vedtægter: 1999-07-13 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 1999-07-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssevænget 19, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-08-16)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Legale ejere: ARCA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1487 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)