Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægerstræde 21, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 fjernes Direktion: Helmer Cajus Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Hovedbranche: Indsamling af affald (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 fjernes Navne: HANS P. OLSEN CONTAINERUDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Revisor: E. HAAMANN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægerstræde 21, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og udlejning af material, containere og andet samt ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-19 tilføjes Vedtægter: 2004-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indsamling af affald (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Revisor: E. HAAMANN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Direktion: Helmer Cajus Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Hovedbranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Navne: HANS P. OLSEN CONTAINERUDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)