Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Kapital | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2004-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANTECO EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Vedtægter: 2013-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Pedersen, Ellen Pedersen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 154.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Reelle ejere: Ellen Pedersen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2004-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 3, 3. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2012-07-27)
Den 2004-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 7-9, 5260 Odense S (offentliggjort 2000-12-28)
Den 2002-12-17 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Revisor: MASA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 7-9, 5260 Odense S (offentliggjort 2000-12-28)
Den 2000-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Højmarken 19, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@anteco.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@anteco.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarken 19, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Direktion: Svend Aage Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 143.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Navne: ANTECO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Pedersen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 1999-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Revisor: MASA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Stiftere: Svend Aage Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)