Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2004-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 194, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 01.01.1999 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 fjernes Bestyrelse: Kenneth Steen Holm Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 fjernes Direktion: Kenneth Steen Holm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forskning, udvikling med forskning, udvikling og investering samt handel med og fabrikation af data- og elektronikudstyr, samt, direkte elelr indirekte, at drive anden virksomhed der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Vedtægter: 2003-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 tilføjes Bestyrelse: Richard Ledborg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2002-09-17 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 01.01.1999 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-16 fjernes Navne: LCI INFOCOM A/S (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@intermedium.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2002-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 194, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 19, 2600 Glostrup (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-22 tilføjes Bestyrelse: Asger Kastbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 fjernes Bestyrelse: Salman Sam Asseer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@intermedium.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2000-06-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 19, 2600 Glostrup (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2000-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Bestyrelse: Salman Sam Asseer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Direktion: Kenneth Steen Holm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Navne: LCI INFOCOM A/S (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2000-04-27 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1118 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1118 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)