Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STAR TOUR HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2002-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TUI DANMARK A/S. (offentliggjort 2018-04-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Bestyrelse: Carsten Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Binavne: Sterling Travel A/S, Star Tour Holding A/S (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 tilføjes Binavne: Sterling Travel A/S, Star Tour Holding A/S (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Direktion: Alexander Frank Huber (direktør) (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Legale ejere: TUI NORDIC HOLDING AB (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Navne: TUI DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-09-30 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 tilføjes Vedtægter: 2018-04-04 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-02 fjernes Bestyrelse: Alexander Frank Huber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-07-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lars Petter Andersson (formand) (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-07-03 fjernes Bestyrelse: Ewa Maria Buhre Gidlöf (formand) (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-05-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-20 tilføjes Bestyrelse: Alexander Frank Huber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-12-20 fjernes Bestyrelse: Britt Eivor Anderssson (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-20 tilføjes Direktion: Alexander Frank Huber (direktør) (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2016-12-20 fjernes Direktion: Britt Eivor Anderssson (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-08-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Gorm Østerbye Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Britt Eivor Anderssson (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2014-07-01 fjernes Bestyrelse: Birthe Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Britt Eivor Anderssson (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2014-07-01 fjernes Direktion: Birthe Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2013-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby (offentliggjort 2004-12-08)
Den 2012-07-03 tilføjes Bestyrelse: Ewa Maria Buhre Gidlöf (formand) (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2012-07-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Turesson Norlin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og deltage i rejsebureau-, handels-og investeringsvirksomhed såvel ind- som udland og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2012-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to af bestyrelsens medlemmer eller af en direktør sammen med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2012-02-23 tilføjes Vedtægter: 2012-02-23 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2007-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-09-30 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2004-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby (offentliggjort 2004-12-08)
Den 2004-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2002-05-28)
Den 2002-05-16 tilføjes Navne: TUI DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2002-05-15 fjernes Navne: FRITIDSRESOR HOLDING DENMARK A/S (offentliggjort 1999-12-28)
Den 2001-01-01 tilføjes Legale ejere: TUI NORDIC HOLDING AB (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 fjernes Bestyrelse: Lars Arne Nilsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Turesson Norlin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2002-05-28)
Den 1999-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Arne Nilsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Direktion: Birthe Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Navne: FRITIDSRESOR HOLDING DENMARK A/S (offentliggjort 1999-12-28)
Den 1999-12-21 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1111 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1111 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-06)