Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Granhof Schjøtt(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Granhof Schjøtt | 01.07.2003 | Grev Schacks Vej 9, 5700 Svendborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
STANDART SØREN GRANHOF SCHJØTT | 21598739 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.09.2001 | 9,30 (km) | Nyrnberggade 21, 2300 København S | Rahbeks Alle 12, 1801 Frederiksberg C |
19.06.2003 | 223,07 (km) | Rahbeks Alle 12, 1801 Frederiksberg C | Grev Schacks Vej 9, 5700 Svendborg |
STANDART SØREN GRANHOF SCHJØTT. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.04.1999 (9311 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Standard v/Gitte Ryberg Nielsen | 34953104 |
STANDARD V/LARS PEDER PEDERSEN | 12082819 |
Standard Web ApS | 37861758 |
STANDARD WINE COMPANY A/S | 75245912 |
STANDART SØREN GRANHOF SCHJØTT | 21598739 |
Standby4you | 31788684 |
STANDBY Anette Hansen | 29494894 |
STAND BY ApS | 32878997 |
StandbyCo I ApS | 39690748 |
StandbyCo II ApS | 39690799 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Granhof Schjøtt(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Granhof Schjøtt(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |