Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-04-14 tilføjes Revisor: Dansk Revision Brønderslev, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-10 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2021-06-10 fjernes Revisor: Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eranthisvej 6, 9990 Skagen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Alexandrines Vej 75, 9990 Skagen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-30 tilføjes Revisor: Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-04-30 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-02-04 tilføjes Bestyrelse: Kirstine Algreen Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-25 fjernes Bestyrelse: Kasper Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-24 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2012-07-24 fjernes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-02-17 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Wallentin (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-18 fjernes Bestyrelse: Karsten Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-21 tilføjes Bestyrelse: Kasper Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-05 tilføjes Bestyrelse: Karsten Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-05 fjernes Bestyrelse: SELSKABET 080808 P/S (suppleant) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-05 tilføjes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Alexandrines Vej 75, 9990 Skagen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Alexandrines Vej 75, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-05 fjernes Bestyrelse: Erland Claus Brøgger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-18 tilføjes Bestyrelse: SELSKABET 080808 P/S (suppleant) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-18 fjernes Revisor: HØJBY REVISION ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-23 tilføjes Revisor: HØJBY REVISION ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-04-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-01-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-11-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-03-17 tilføjes Formål: Fondens formål er primært at drive forskning og erhvervsudvikling i Skagen og for danske kommuner. Indenfor forskning prioriteres forskning i kyst-, hav- og havnemiljø meget højt sammen med forskning indenfor vedvarende energi. Sekundært forskes der i telekommunikation og kommunikation i almindelighed. Det er ligeledes et mål at knytte universiteter og højere læreanstalter til centret for at trække know how på højt niveau ud i kommunerne. Resultaterne udnyttes kommercielt til finansiering af primært nye samfundsgavnlige forskningsprojekter. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-03-17 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren (centerchefen), jfr. § 8, eller af direktøren (centerchefen) og to medlemmer af bestyrelsen. Beslutninger om optagelse af lån, salg eller pantsætning af fast ejendom og løsøre samt ansættelse og afskedigelse af personale skal for at være gyldig godkendes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-03-17 tilføjes Vedtægter: 2003-03-17 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-03-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-29 fjernes Bestyrelse: Tomas Vedsmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Bestyrelse: Tomas Vedsmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-22 fjernes Bestyrelse: Stig Trollebø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-04 fjernes Bestyrelse: Gert Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Alexandrines Vej 75, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-11 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-02 tilføjes Bestyrelse: Gert Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)