Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Richelieus Alle 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Bestyrelse: Ejvind Sandal (formand) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Binavne: ØRESUND-LIFECARE CAPITAL A/S, ØRESUND-LIFECARE A/S, ØRESUND-LIFE SCIENCE CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Direktion: Thomas Walter Grönberg (direktør) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Legale ejere: Niels Viggo Mengel, TG development AB, Ejvind Sandal, Lars Erik Vedin, Jørgen Grønlund Nielsen (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Navne: ØRESUND-HEALTHCARE MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Reelle ejere: Thomas Walter Grönberg, Niels Viggo Mengel (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Håkon Gustav Emil Nelson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richelieus Alle 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2013-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 376, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Grönberg, Niels Viggo Mengel, TG development AB, Ejvind Sandal, Lars Erik Vedin, Jørgen Grønlund Nielsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-03-16 fjernes Legale ejere: Thomas Grönberg (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-03-16 tilføjes Reelle ejere: Niels Viggo Mengel (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2012-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Walter Grönberg (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Erik Vedin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2005-10-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 376, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2006-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiavej 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er for kapitalselskabet på eksklusiv basis at være administrator med henblik på investering, pleje og exit af investering i virksomheder inden for sundhedssektoren samt al hermed forbunden virksomhed, herunder at deltage i andre selskaber, som driver såden virksomhed. (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør sammen med et medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden i forening med er andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Vedtægter: 2006-09-04 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-14 fjernes Bestyrelse: Jens Lippmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-20 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2005-10-21)
Den 2005-10-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-15 tilføjes Bestyrelse: Håkon Gustav Emil Nelson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 590.000,00 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2001-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2000-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-13 tilføjes Binavne: ØRESUND-LIFECARE CAPITAL A/S, ØRESUND-LIFECARE A/S, ØRESUND-LIFE SCIENCE CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2000-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Navne: ØRESUND-HEALTHCARE MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2000-09-29 fjernes Navne: ØRESUND-HEALTHCARE MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2000-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2000-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiavej 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2000-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Lippmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-01 tilføjes Direktion: Thomas Walter Grönberg (direktør) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2000-02-01 fjernes Direktion: Klavs Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-01 tilføjes Navne: ØRESUND-HEALTHCARE MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-31 fjernes Navne: CHR. X'S VEJ 2 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-26 tilføjes Navne: CHR. X'S VEJ 2 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-25 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2223 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-25 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-25 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-22 tilføjes Direktion: Klavs Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2223 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2024-02-07)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-07)