Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alexandar Korsgaard Bruun | 18.11.2019 | 10.01.2024 | direktør |
Deirdre Husted-Andersen | 16.05.2018 | 18.11.2019 | direktør |
Alexandra Husted-Andersen | 16.05.2018 | 18.11.2019 | direktør |
Stefanie Husted-Andersen | 16.05.2018 | 18.11.2019 | direktør |
Lisbet Skou | 23.10.1999 | 16.05.2018 | direktør |
Kim Madsen | 01.01.1999 | 23.10.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Molbech Bendtsen | 18.11.2019 | 10.01.2024 | formand |
Lisbet Skou | 23.10.1999 | 14.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.1999 | 23.10.1999 | bestyrelsesmedlem |