Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Søren Frederik Kornerup | 07.04.2000 | direktion |
Mette Kornerup | 07.04.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Qvistgaard | 01.07.2003 | 09.11.2010 | adm. dir |
Henrik Uldal | 26.05.1999 | 01.07.2003 | direktion |
Peter Pedersen Dyvig | 26.05.1999 | 07.04.2000 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.1999 | 26.05.1999 | direktion |