Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-23 fjernes Direktion: Peter Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-23 fjernes Navne: DYKKERNE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 tilføjes Direktion: Peter Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Direktion: Michael Thura Obel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-03 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-05-21 tilføjes Navne: DYKKERNE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-20 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3546 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-20 tilføjes Direktion: Michael Thura Obel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge film-,TV- og videoproduktioner og i anden forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 tilføjes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 tilføjes Vedtægter: 1999-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3546 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)