Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Vincents(virk.: 9) | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Henrik Boje Legind Larsen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Henrik Christian Zangenberg(virk.: 12) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Martin Thorborg(virk.: 27) | 11,11 % | 14,81 % | 14,81 % | 25,93 % |
Kasper Larsen(virk.: 21) | 23,81 % | 42,86 % | 42,86 % | 52,38 % |
Pct. | 16,22 % | 22,97 % | 22,97 % | 31,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Vincents | 10.04.2000 | Strandboulevarden 35, 2100 København Ø |
Henrik Christian Zangenberg | 03.08.2010 | Oscar Ellingers Vej 17, 2000 Frederiksberg |
Henrik Boje Legind Larsen | 01.07.2011 | Styrmandsvænget 30, 6710 Esbjerg V |
Kasper Larsen | ||
Martin Thorborg | 01.03.2017 | Skodsborg Strandvej 288, 2942 Skodsborg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Borr I/S | 40929398 | Aktiv | Fremstilling af låse og hængsler (257200) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 11.02.1999 (1271 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Adaptiva | 31509505 |
Adaptive | 26721156 |
AdaptiveAccounting | 39784173 |
ADAPTIVE BUSINESS CONSULTING ApS | 36024941 |
ADAPTIVE BUSINESS HOLDING ApS | 36024941 |
ADAPTIVE DATA CONSULTING A/S | 31494206 |
ADAPTIVE HOLDING ApS | 36024941 |
ADAPTIVE INFORMATION SYSTEMS A/S | 18064545 |
Adaptive Invest IVS | 40262288 |
Adaptivenav | 36300655 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Vincents(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Henrik Boje Legind Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Henrik Christian Zangenberg(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Martin Thorborg(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Kasper Larsen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 31 % | 11 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Vincents(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 1 | 4 |
Henrik Boje Legind Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 0 | 4 |
Henrik Christian Zangenberg(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 1 | 8 |
Martin Thorborg(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 6 | 0 | 6 |
Kasper Larsen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 8 | 0 | 2 |
Sum | 60 | 29 | 2 | 24 |
Pct. | 52 % | 25 % | 2 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |