Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rotvigvej 6, 6823 Ansager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Navne: SKOV- OG PLANTAGESELSKABET AF 1999 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Stiftere: Marius-Ole Sørensen, Ejendomsselskabet West ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 fjernes Direktion: Marius-Ole Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri samt skov- og plantagedrift, og dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-18 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-18 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-18 tilføjes Vedtægter: 1999-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rotvigvej 6, 6823 Ansager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Direktion: Marius-Ole Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Navne: SKOV- OG PLANTAGESELSKABET AF 1999 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Stiftere: Marius-Ole Sørensen, Ejendomsselskabet West ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)