Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Revision fravalgt | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 6, kl., 2200 København N (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 6, 2200 København N (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 6, 2200 København N (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 15, 2200 København N (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom m.v. samt investering i værdipapirer, finansielle kontrakter eller lignende og herunder handel med disse, dog kun for selskabets egne midler og kun for egen risiko. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Boliganvisning (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2005-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-04-08 tilføjes Bestyrelse: Kent Brixtofte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom m.v. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2005-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 tilføjes Navne: NORDSTJERNEN & BRAND A/S (offentliggjort 2005-05-13)
Den 2005-04-07 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NORDSTJERNEN AF 9/9 1999 ApS (offentliggjort 1999-12-07)
Den 2005-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 tilføjes Vedtægter: 2005-04-08 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2005-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-05-13)
Den 2005-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-06 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2000-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 15, 2200 København N (offentliggjort 2021-09-28)
Den 1999-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Hagemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-05 tilføjes Direktion: Thomas Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-05 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NORDSTJERNEN AF 9/9 1999 ApS (offentliggjort 1999-12-07)
Den 1999-10-04 fjernes Navne: SCSK 2609 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Legale ejere: HALLEMANN & JENSEN ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 1999-03-01 tilføjes Navne: SCSK 2609 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Henning Jensen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)