Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Hovedbranche | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 8, 1. 32., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 27, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2012-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Aktieselskabet af 31. maj 2023. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Aktieselskabet af 31. maj 2023. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ERIK JOHANNESSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ERIK JOHANNESSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ERA EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 27, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@famjohannessen.dk (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-02-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39-43, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Vedtægter: 2010-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39-43, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39-43, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 tilføjes Legale ejere: Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 1999-03-19 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 1999-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39-43, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 tilføjes Direktion: Jacob Lyng Johannessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Navne: JOHANNESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-01-05 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Stiftere: Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)