Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bohl Nielsen | 01.12.2002 | 20.06.2012 | direktion |
Doris Nielsen | 13.03.1999 | 30.11.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Ingvard Svanberg Lund | 04.07.2006 | 20.06.2012 | bestyrelse |
Doris Nielsen | 04.02.2000 | 20.06.2012 | bestyrelse |
Søren Bohl Nielsen | 13.03.1999 | 20.06.2012 | bestyrelse |
Lars Bohl | 13.03.1999 | 20.06.2012 | bestyrelse |
Niels Olav Jensen | 13.03.1999 | 27.01.2000 | bestyrelse |