Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2002-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 80, st., 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 fjernes Navne: MERAM REJSER 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Stiftere: Hassan Avci, Ayse Kocak, Ahmet Avci (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-03 fjernes Direktion: Ahmet Avci (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-26 fjernes Revisor: Else Lizzie Nederbye Lorentzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 80, st., 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Ahmet Avci (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er rejsebureauvirksomhed med salg af billetter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: MERAM REJSER 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Else Lizzie Nederbye Lorentzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: Hassan Avci, Ayse Kocak, Ahmet Avci (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Vedtægter: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)